MARTIN ARCE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTIN ARCE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN ARCE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL | Apoderado | 29/10/2010 | 02/08/2023 |
GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL | Apoderado | 06/11/2009 | 02/08/2023 |
GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL | Apoderado | 07/12/2015 | 02/08/2023 |
GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL | Apoderado | 02/08/2023 | |
MARTIN ARCE HERMANOS SL | Administrador Solidario | 13/09/2013 | |
MARTIN ARCE HERMANOS SL | Liquidador | 13/09/2013 | 13/09/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN ARCE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ARCE ANTONIO
Empresa: GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL
Apoderado
- Martin Arce Antonio
- Martin Arce Antonio
- Martin Arce Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 160, S 8, H M 251972, I/A 10 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL
Apoderado
- Martin Arce Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 158, S 8, H M 251972, I/A 7 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: MARTIN ARCE HERMANOS SL
Liquidador
- Martin Arce Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21, L 1, F 90, S 8, H BA 934, I/A 5 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-06
Empresa: MARTIN ARCE HERMANOS SL
Administrador Solidario
- Martin Arce Andres
- Martin Arce Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21, L 1, F 90, S 8, H BA 934, I/A 5 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-06
Empresa: GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL
Apoderado
- Martin Arce Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 157, S 8, H M 251972, I/A 5 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Empresa: GLOBAL BUSINESS AND JET TRAVEL SL
Apoderado
- Martin Arce Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15087 , F 157, S 8, H M 251972, I/A 4 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Información de MARTIN ARCE ANTONIO
Mostramos los datos de MARTIN ARCE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ARCE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos