MARTIN ANDRADE JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MARTIN ANDRADE JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN ANDRADE JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANZE21 CALLCENTER SL | Socio Unico | 15/03/2024 | |
AVANZE21 CALLCENTER SL | Administrador Unico | 15/03/2024 | |
ANDARA TELESERVICES SL | Socio Unico | 31/08/2022 | |
ANDARA TELESERVICES SL | Administrador Unico | 31/08/2022 |
VINCULACIONES DE MARTIN ANDRADE JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ANDRADE JUAN JOSE
Empresa: AVANZE21 CALLCENTER SL
Administrador Unico
- Martin Andrade Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 111, S 8, H SE118472, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: AVANZE21 CALLCENTER SL
Administrador Solidario
- Martin Andrade Juan Jose
- Romero Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 111, S 8, H SE118472, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: AVANZE21 CALLCENTER SL
Socio Único
- Martin Andrade Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 111, S 8, H SE118472, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: ANDARA TELESERVICES SL
Administrador Unico
- Martin Andrade Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 181, S 8, H SE128574, I/A 2 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-41
Empresa: ANDARA TELESERVICES SL
Administrador Solidario
- Aradillas Mateos Lourdes
- Martin Andrade Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 181, S 8, H SE128574, I/A 2 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-41
Empresa: ANDARA TELESERVICES SL
Socio Único
- Martin Andrade Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 181, S 8, H SE128574, I/A 2 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-41
Empresa: ANDARA TELESERVICES SL
Administrador Solidario
- Aradillas Mateos Lourdes
- Martin Andrade Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 186, S 8, H SE128574, I/A 1 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-41
Empresa: AVANZE21 CALLCENTER SL
Administrador Solidario
- Martin Andrade Juan Jose
- Romero Garcia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 110, S 8, H SE118472, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-41
Empresa: AVANZE21 CALLCENTER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Barea Jose Maria
- Martin Andrade Juan Jose
- Valderrama Rosado Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 110, S 8, H SE118472, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-41
Empresa: AVANZE21 CALLCENTER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Barea Jose Maria
- Martin Andrade Juan Jose
- Valderrama Rosado Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 110, S 8, H SE118472, I/A 1 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-41
Información de MARTIN ANDRADE JUAN JOSE
Mostramos los datos de MARTIN ANDRADE JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ANDRADE JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos