MARTIN AMBITE ALFONSO
Informe ejecutivo de MARTIN AMBITE ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN AMBITE ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RST LOGMA SL | Apoderado | 17/08/2021 | |
RST LOGMA SL | Presidente | 13/02/2020 | |
RST LOGMA SL | Consejero | 13/02/2020 | |
RST LOGMA SL | Apoderado | 03/06/2019 | |
RST LOGMA SL | Apoderado Mancomunado | 07/12/2017 |
VINCULACIONES DE MARTIN AMBITE ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN AMBITE ALFONSO
Empresa: RST LOGMA SL
Apoderado
- Martin Ambite Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22420 , F 76, S 8, H M 400503, I/A 14 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: RST LOGMA SL
Consejero
- Martin Ambite Alfonso
Presidente
- Martin Ambite Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22420 , F 76, S 8, H M 400503, I/A 12 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: RST LOGMA SL
Apoderado
- Martin Ambite Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22420 , F 76, S 8, H M 400503, I/A 11 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Empresa: RST LOGMA SL
Apoderado Mancomunado
- De Jong Rienk
- Kraus Heike
- Martin Ambite Alfonso
- Poppel Karl Heinz
- Selinger Carsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22420 , F 75, S 8, H M 400503, I/A 10 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Información de MARTIN AMBITE ALFONSO
Mostramos los datos de MARTIN AMBITE ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN AMBITE ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos