MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEROS Y FUNDICIONES DEL BIDASOA SL | Administrador Unico | 25/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL
Empresa: PROMOCIONES KOSTA 37 SL
Administrador Unico
- Martin Alli Gonzalo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 179, S 8, H SS 42300, I/A 2 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Empresa: PROMOCIONES KOSTA 37 SL
Administrador Unico
- Martin Alli Gonzalo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 178, S 8, H SS 42300, I/A 1 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-20
Empresa: ACEROS Y FUNDICIONES DEL BIDASOA SL
Administrador Unico
- Martin Alli Gonzalo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 106, S 8, H SS 25384, I/A 3 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-20
Empresa: IZAR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Martin Alli Alfredo Ramon
- Martin Alli Gonzalo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2376 , F 166, S 8, H SS 30386, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-20
Información de MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL
Mostramos los datos de MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ALLI GONZALO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos