MARTIN ALAMO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de MARTIN ALAMO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 42
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN ALAMO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BITBOX SL | Apoderado Mancomunado | 28/02/2023 | |
GRANASPEN SA | Apoderado Mancomunado | 20/12/2022 | |
SARTON CANARIAS SA | Presidente | 21/11/2022 | |
SARTON CANARIAS SA | Consejero | 21/11/2022 | |
VENTAJA EUROPA ACTIVIDADES COMERCIALES SA | Apoderado Mancomunado | 17/11/2022 | |
VENTAJA EUROPA SA | Apoderado Mancomunado | 16/11/2022 | |
CANASPEN SA | Apoderado Mancomunado | 24/10/2022 | |
SARTON INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2022 | |
BUENOGAR SL | Apoderado Mancomunado | 24/05/2022 | |
WODEN MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 24/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN ALAMO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ALAMO JUAN MANUEL
Empresa: BITBOX SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 62, S 8, H GC 32087, I/A 11 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-35
Empresa: GRANASPEN SA
Apoderado Mancomunado
- Arrondo Navarro Nuria
- Diaz Marrero Pedro Jonas
- Marrero Delgado Carmen
- Martin Alamo Juan Manuel
- Mayol Martinez Antonia
- Tavira Borbalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 132, S 8, H GC 17547, I/A 17 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-35
Empresa: SARTON CANARIAS SA
Consejero
- Berlevik Johan Martin Oskar
- Berlevik Linda Sofia
- Martin Alamo Juan Manuel
- Tavira Borbalan Antonio
Presidente
- Martin Alamo Juan Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 217, S 8, H GC 17553, I/A 42 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 218, S 8, H GC 22401, I/A 18 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-35
Empresa: VENTAJA EUROPA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 195, S 8, H GC 16286, I/A 42 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-35
Empresa: SARTON INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 15, S 8, H GC 32072, I/A 15 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
Empresa: CANASPEN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 17, S 8, H GC 17548, I/A 17 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-35
Empresa: BUENOGAR SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 60, S 8, H GC 5032, I/A 14 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-35
Empresa: WODEN MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Cabrera Santana Teresa Luna
- Diaz Marrero Pedro Jonas
- Marrero Delgado Carmen
- Martin Alamo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 141, S 8, H GC 41551, I/A 10 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-35
Empresa: MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Anders Fredrik Alm
- Anders Fredrik Alm
- Arrondo Navarro Nuria
- Arrondo Navarro Nuria
- Arrondo Navarro Nuria
- Arrondo Navarro Nuria
- Batista Santana Jose Juan
- Carlos Maria Tadeo Giuliano
- Diaz Marrero Pedro Jonas
- Gonzalez Monagas Luz Maria
- Gonzalez Monagas Luz Maria
- Guerra Trujillo Teresita
- Guerra Trujillo Teresita
- Hakan Olsson
- Karim Ivonne Elizabeth Olofsson
- Marrero Delgado Carmen
- Martin Alamo Juan Manuel
- Martin Alamo Juan Manuel
- Mayol Martinez Antonia
- Mayol Martinez Antonia
- Paetow Ramos Oscar
- Pall Kristjansson
- Prio Perpiña Enrique
- Sitjar Casares Francisco Javier
- Sitjar Casares Francisco Javier
- Tavira Borbalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48068 , F 173, S 8, H B 571330, I/A 28 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN ALAMO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de MARTIN ALAMO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ALAMO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos