MARTI SURROCA ALBA
Informe ejecutivo de MARTI SURROCA ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI SURROCA ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUNT DENTAL ARENYS SL | Liquidador | 12/08/2021 | |
PUNT DENTAL MARESME SL | Administrador Solidario | 07/12/2016 |
VINCULACIONES DE MARTI SURROCA ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI SURROCA ALBA
Empresa: PUNT DENTAL ARENYS SL
Liquidador
- Marti Surroca Alba
- Ros Valls Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44642 , F 49, S 8, H B 462133, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-08
Empresa: PUNT DENTAL ARENYS SL
Administrador Solidario
- Marti Surroca Alba
- Ros Valls Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44642 , F 49, S 8, H B 462133, I/A 6 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-08
Empresa: DENTAL PALAFOLLS SL
Administrador Solidario
- Marti Surroca Alba
- Ros Valls Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45668 , F 175, S 8, H B 495223, I/A 1 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: PUNT DENTAL ARENYS SL
Administrador Solidario
- Marti Surroca Alba
- Masip Vilalta Eduardo
- Ros Valls Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44642 , F 48, S 8, H B 462133, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-08
Empresa: PUNT DENTAL ARENYS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Surroca Alba
- Masip Vilalta Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44642 , F 48, S 8, H B 462133, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-08
Empresa: PUNT DENTAL ARENYS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Surroca Alba
- Masip Vilalta Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44642 , F 47, S 8, H B 462133, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Información de MARTI SURROCA ALBA
Mostramos los datos de MARTI SURROCA ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI SURROCA ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos