MARTI SIMO NURIA
Informe ejecutivo de MARTI SIMO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI SIMO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA | Administrador Unico | 25/01/2024 |
VINCULACIONES DE MARTI SIMO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI SIMO NURIA
Empresa: PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA
Administrador Unico
- Marti Simo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 72, S 8, H L 16504, I/A 11 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
Empresa: PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA
Administrador Unico
- Marti Simo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 72, S 8, H L 16504, I/A 11 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-25
Empresa: PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA
Administrador Unico
- Marti Simo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 72, S 8, H L 16504, I/A 10 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-25
Empresa: PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA
Administrador Unico
- Marti Simo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 72, S 8, H L 16504, I/A 10 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-25
Empresa: PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA
Administrador Unico
- Marti Simo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 71, S 8, H L 16504, I/A 9 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-25
Empresa: PIRINEU EMOCIO AGENCIA DE VIATGES SA
Administrador Unico
- Marti Simo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 70, S 8, H L 16504, I/A 7 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-25
Información de MARTI SIMO NURIA
Mostramos los datos de MARTI SIMO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI SIMO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos