MARTI SALA VICENTE
Informe ejecutivo de MARTI SALA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTI SALA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES URBANAS Y AGRICOLAS BELLOTS SA | Consejero | 05/02/2013 | 04/03/2019 |
EXPLOTACIONES URBANAS Y AGRICOLAS BELLOTS SA | MRO.COMS.LIQ | 04/03/2019 | 04/03/2019 |
GALA MARKETING ADVISORY SL | Administrador Unico | 10/01/2014 | 29/04/2016 |
NANIS REAL ESTATE SL | REPR.143 RRM | 18/02/2016 | 29/04/2016 |
EXPLOTACIONES URBANAS Y AGRICOLAS BELLOTS SA | Presidente | 28/06/2010 | 05/02/2013 |
EXPLOTACIONES URBANAS Y AGRICOLAS BELLOTS SA | Consejero | 28/06/2010 | 05/02/2013 |
EXPLOTACIONES URBANAS Y AGRICOLAS BELLOTS SA | Consejero Delegado | 28/06/2010 | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI SALA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI SALA VICENTE
MRO.COMS.LIQ
PRE.COMS.LIQ
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33277 , F 206, S 8, H B 53812, I/A 39 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Consejero Delegado
Consejero
MRO.COMS.LIQ
PRE.COMS.LIQ
Presidente
SEC.COMS.LIQ
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33277 , F 206, S 8, H B 53812, I/A 39 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Empresa: NANIS REAL ESTATE SL
REPR.143 RRM
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45220 , F 150, S 8, H B 480797, I/A 2 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: GALA MARKETING ADVISORY SL
Administrador Unico
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42373 , F 4, S 8, H B 405885, I/A 5 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: NANIS REAL ESTATE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45220 , F 147, S 8, H B 480797, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: GALA MARKETING ADVISORY SL
Administrador Unico
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42373 , F 3, S 8, H B 405885, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33277 , F 206, S 8, H B 53812, I/A 37 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Consejero Delegado
- Marti Sala Vicente
Consejero
Presidente
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33277 , F 206, S 8, H B 53812, I/A 37 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Consejero Delegado
- Marti Sala Vicente
Consejero
Presidente
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33277 , F 205, S 8, H B 53812, I/A 36 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Consejero Delegado
- Marti Sala Vicente
Consejero
Presidente
- Marti Sala Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33277 , F 205, S 8, H B 53812, I/A 36 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Información de MARTI SALA VICENTE
Mostramos los datos de MARTI SALA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI SALA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos