MARTI RUANO IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTI RUANO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI RUANO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXITS ESPECTACLES SL | Consejero | 23/11/2023 | |
THE PROJECT MUSIC TALENT SL | Apoderado Solidario | 10/06/2021 | |
THE PROJECT MUSIC COMPANY SL | Apoderado Solidario | 30/12/2020 | |
LIVING LIVE AIE | Apoderado Solidario | 05/12/2019 | |
PARALELOS MUSICALES SL | Apoderado | 29/11/2012 | |
THE PROJECT MUSIC COMPANY SL | Apoderado | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE MARTI RUANO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI RUANO IGNACIO
Empresa: EXITS ESPECTACLES SL
Consejero
- Galindo Marin Sandra
- Marti Ruano Ignacio
- Ramoneda Violan Jose Maria
- Rosello Rubio Juan
- Sampietro Barnola Ixent
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45713 , F 199, S 8, H B 496673, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: THE PROJECT MUSIC TALENT SL
Apoderado Solidario
- Marti Ruano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47835 , F 2, S 8, H B 563705, I/A 2 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: THE PROJECT MUSIC COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Marti Ruano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 83, S 8, H B 379198, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-08
Empresa: LIVING LIVE AIE
Apoderado Solidario
- Marti Ruano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47025 , F 113, S 8, H B 538553, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: PARALELOS MUSICALES SL
Apoderado
- Marti Ruano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43456 , F 88, S 8, H B 430429, I/A 2 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Empresa: THE PROJECT MUSIC COMPANY SL
Apoderado
- Marti Ruano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 78, S 8, H B 379198, I/A 2 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Empresa: THE PROJECT MUSICAL BOX SL
Apoderado
- Marti Ruano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 64, S 8, H B 379196, I/A 2 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Información de MARTI RUANO IGNACIO
Mostramos los datos de MARTI RUANO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI RUANO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos