MARTI RIBERA JOAN
Informe ejecutivo de MARTI RIBERA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI RIBERA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GENERAL DE AUTO TRANSPORTES SA | Administrador Unico | 22/11/2010 | 07/01/2013 |
TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA | Administrador Unico | 07/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI RIBERA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI RIBERA JOAN
Empresa: TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA
Administrador Unico
- Marti Ribera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 44, S 8, H B 77767, I/A 20 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador Unico
- Marti Ribera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 56, S 8, H B 75776, I/A 29 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Administrador Unico
- Marti Ribera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 55, S 8, H B 75776, I/A 28 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-08
Administrador Unico
- Marti Ribera Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 55, S 8, H B 75776, I/A 28 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-08
Información de MARTI RIBERA JOAN
Mostramos los datos de MARTI RIBERA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI RIBERA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos