MARTI QUILES JUAN FERNANDO
Informe ejecutivo de MARTI QUILES JUAN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI QUILES JUAN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONRISA PREMIUM SL | Socio Unico | 04/04/2019 | |
SONRISA PREMIUM SL | Administrador Unico | 18/05/2010 | |
J F S G SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2010 | |
JUFERSAN OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE MARTI QUILES JUAN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI QUILES JUAN FERNANDO
Empresa: SONRISA PREMIUM SL
Socio Único
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22054 , F 206, S 8, H M 393305, I/A 5 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Empresa: JUFERSAN OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Morillo Sandra Del Pilar
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18598 , F 195, S 8, H M 323464, I/A 4 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: JUFERSAN OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18598 , F 195, S 8, H M 323464, I/A 4 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: J F S G SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Morillo Sandra Del Pilar
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5678 , F 94, S 8, H M 92901, I/A 5 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: SONRISA PREMIUM SL
Administrador Unico
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22054 , F 206, S 8, H M 393305, I/A 4 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: SONRISA PREMIUM SL
Administrador Solidario
- Garcia Morillo Sandra Del Pilar
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22054 , F 206, S 8, H M 393305, I/A 4 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: SONRISA PREMIUM SL
Administrador Solidario
- Garcia Morillo Sandra Del Pilar
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22054 , F 205, S 8, H M 393305, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Empresa: SONRISA PREMIUM SL
Administrador Unico
- Marti Quiles Juan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22054 , F 205, S 8, H M 393305, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Información de MARTI QUILES JUAN FERNANDO
Mostramos los datos de MARTI QUILES JUAN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI QUILES JUAN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos