MARTI PAGES MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MARTI PAGES MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI PAGES MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRIPARK SA | Apoderado Solidario | 02/09/2015 | 14/02/2020 |
ARDIBAL SA | Apoderado | 20/10/2015 | 11/02/2020 |
ARDIBAL SA | Apoderado | 07/07/2015 | 11/02/2020 |
ARDIBAL SA | Apoderado | 11/02/2020 |
VINCULACIONES DE MARTI PAGES MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI PAGES MARIA CARMEN
Empresa: GRIPARK SA
Apoderado Solidario
- Marti Pages Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34532 , F 69, S 8, H B 44788, I/A 21 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: ARDIBAL SA
Apoderado
- Marti Pages Maria Carmen
- Marti Pages Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10817 , F 215, S 8, H M 83700, I/A 29 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: ARDIBAL SA
Apoderado
- Marti Pages Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10817 , F 214, S 8, H M 83700, I/A 27 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: GRIPARK SA
Apoderado Solidario
- Marti Pages Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34532 , F 67, S 8, H B 44788, I/A 18 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-08
Empresa: ARDIBAL SA
Apoderado
- Marti Pages Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10817 , F 213, S 8, H M 83700, I/A 24 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Información de MARTI PAGES MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MARTI PAGES MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI PAGES MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos