MARTI MIR BLANCA MARIA
Informe ejecutivo de MARTI MIR BLANCA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI MIR BLANCA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOFOODS 2020 SERVICE SL | Vicepresidente | 28/05/2020 | |
TECNOFOODS 2020 SERVICE SL | Consejero | 28/05/2020 | |
ALMAR PANIFICA2 SL | Apoderado | 29/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI MIR BLANCA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI MIR BLANCA MARIA
Empresa: TECNOFOODS 2020 SERVICE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gadea Saez Carmen Lirios
- Marti Mir Blanca Maria
- Marti Mir Maria Amparo
- Marti Mir Silvia
- TECNOFOODS SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Marti Mir Blanca Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10821, L 8100, F 145, S 8, H V 192733, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-46
Empresa: GASTRAVAL SL
Apoderado
- Marti Mir Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524, L 837, F 127, S 8, H V 11587, I/A 16 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-46
Empresa: GRUPAN COMERCIAL VALENCIA SL
Apoderado
- Marti Mir Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9186, L 6469, F 84, S 8, H V 138981, I/A 4 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-46
Empresa: ALMAR PANIFICA2 SL
Apoderado
- Marti Mir Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8834, L 6120, F 9, S 8, H V 127147, I/A 7 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-46
Empresa: GASTRAVAL SL
Apoderado
- Marti Mir Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3524, L 837, F 126, S 8, H V 11587, I/A 14 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-46
Información de MARTI MIR BLANCA MARIA
Mostramos los datos de MARTI MIR BLANCA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI MIR BLANCA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos