MARTI MATAMALA ALSINA
Informe ejecutivo de MARTI MATAMALA ALSINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI MATAMALA ALSINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STEIN GIRONA SL | Administrador Mancomunado | 17/04/2012 | |
ENCAIX COMUNICACIO VISUAL SL | Administrador Solidario | 12/04/2012 |
VINCULACIONES DE MARTI MATAMALA ALSINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI MATAMALA ALSINA
Empresa: PREAMBUL LOUNGE SL
Liquidador
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 85, S 8, H GI 32732, I/A 3 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-17
Empresa: PREAMBUL LOUNGE SL
Administrador Unico
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 85, S 8, H GI 32732, I/A 3 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-17
Empresa: TECNO PAPERERIA TECNICA SL
Liquidador
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1150 , F 3, S 8, H GI 20405, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-17
Empresa: PREAMBUL LOUNGE SL
Administrador Unico
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 85, S 8, H GI 32732, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-17
Empresa: STEIN GIRONA SL
Administrador Mancomunado
- Josep Maria Matamala Alsina
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 222, S 8, H GI 8422, I/A 10 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-17
Empresa: ENCAIX COMUNICACIO VISUAL SL
Administrador Solidario
- Elias Caballero Martin
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 181, S 8, H GI 18452, I/A 3 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-17
Empresa: ENCAIX COMUNICACIO VISUAL SL
Administrador Unico
- Marti Matamala Alsina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 181, S 8, H GI 18452, I/A 3 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-17
Información de MARTI MATAMALA ALSINA
Mostramos los datos de MARTI MATAMALA ALSINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI MATAMALA ALSINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos