MARTI MARIANO
Informe ejecutivo de MARTI MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASTERFRAME BUILDERS SL | Administrador Solidario | 30/05/2024 | |
VERMILLION INVEST SL | Socio Unico | 13/12/2023 | |
THORNHILL INVEST SL | Administrador Unico | 12/02/2020 | |
VERMILLION INVEST SL | Administrador Unico | 07/02/2020 | |
JAMISON SPAIN SL | Apoderado | 19/02/2010 |
VINCULACIONES DE MARTI MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI MARIANO
Empresa: MASTERFRAME BUILDERS SL
Administrador Solidario
- Marti Mariano
- Rabassa Roig Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814991, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: VERMILLION INVEST SL
Socio Único
- Marti Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 189, S 8, H M 704700, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: THORNHILL INVEST SL
Administrador Unico
- Marti Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 177, S 8, H M 704699, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Empresa: VERMILLION INVEST SL
Administrador Unico
- Marti Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 187, S 8, H M 704700, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: JAMISON SPAIN SL
Apoderado
- Marti Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26159 , F 22, S 8, H M 471466, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-28
Empresa: JAMISON SPAIN SL
Administrador Solidario
- Guillot Bertrand
- Marti Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26159 , F 21, S 8, H M 471466, I/A 4 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Empresa: JAMISON SPAIN SL
Administrador Solidario
- Guillot Bertrand
- Marti Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26159 , F 20, S 8, H M 471466, I/A 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Información de MARTI MARIANO
Mostramos los datos de MARTI MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos