MARTI GARCIA EDUARD
Informe ejecutivo de MARTI GARCIA EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI GARCIA EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRACTICA LEGAL BARCELONA 2000 SL | Consejero | 12/06/2024 | |
EDFEL DREAMS SL | Administrador Solidario | 15/12/2023 | |
TPFC DESAMIANTADOS 2022 SL | Administrador Unico | 24/01/2023 | |
ICDUL ITEMS SL | Administrador Unico | 20/08/2021 | |
XAVIER MARTI I FILLS SL | Apoderado Solidario | 19/11/2018 |
VINCULACIONES DE MARTI GARCIA EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI GARCIA EDUARD
Empresa: PRACTICA LEGAL BARCELONA 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Boixasa Solagran Jacint
- Marti Garcia Eduard
- Sanchez Rubira Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 586451, I/A 2 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: XAVIER MARTI I FILLS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Garcia Eduard
- Marti Garcia Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 75, S 8, H T 29666, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-43
Empresa: EDFEL DREAMS SL
Administrador Solidario
- Amat Hernandez Pau
- Marti Garcia Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49052 , F 1, S 8, H B 605928, I/A 1 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: OCIO CONSULTING AND MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Marti Garcia Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48468 , F 28, S 8, H B 584865, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: TPFC DESAMIANTADOS 2022 SL
Administrador Unico
- Marti Garcia Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48613 , F 35, S 8, H B 590060, I/A 1 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: ECO CARGO 2018 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Marti Garcia Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46646 , F 80, S 8, H B 526480, I/A 5 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-08
Empresa: ECO CARGO 2018 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Marti Garcia Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46646 , F 80, S 8, H B 526480, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Empresa: ICDUL ITEMS SL
Administrador Unico
- Marti Garcia Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47911 , F 200, S 8, H B 566155, I/A 2 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: XAVIER MARTI I FILLS SL
Apoderado Solidario
- Marti Garcia Eduard
- Marti Garcia Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 74, S 8, H T 29666, I/A 4 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-43
Empresa: XAVIER MARTI I FILLS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Garcia Eduard
- Marti Garcia Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 72, S 8, H T 29666, I/A 2 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-43
Información de MARTI GARCIA EDUARD
Mostramos los datos de MARTI GARCIA EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI GARCIA EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos