MARTI DEL OLMO ALBA IRENE
Informe ejecutivo de MARTI DEL OLMO ALBA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI DEL OLMO ALBA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATING NEW WAYS SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2021 | |
SARPI IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI DEL OLMO ALBA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI DEL OLMO ALBA IRENE
Empresa: SARPI IBERICA SL
Secretario No Consejero
- Marti Del Olmo Alba Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 69035, I/A 113 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Empresa: CREATING NEW WAYS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Callau Juan
- Marti Del Olmo Alba Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47656 , F 43, S 8, H B 558448, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3220 , F 27, S 8, H C 13474, I/A 83 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-15
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
- Marti Del Olmo Alba Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41162 , F 219, S 8, H B 381098, I/A 6 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-08
Empresa: SITA SPE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Christophe Bruno Mallet
- Marti Del Olmo Alba Irene
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 158, S 8, H B 69035, I/A 89 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-08
Empresa: ECOCAT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Marti Del Olmo Alba Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 152, S 8, H B 69035, I/A 87 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Consejero
Secretario No Consejero
- Marti Del Olmo Alba Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41162 , F 211, S 8, H B 381098, I/A 1 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Información de MARTI DEL OLMO ALBA IRENE
Mostramos los datos de MARTI DEL OLMO ALBA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI DEL OLMO ALBA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos