MARTI COSTA FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTI COSTA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI COSTA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PRINTVAL SL | Administrador Solidario | 01/06/2017 | |
FUSTANOVA SL | Administrador Solidario | 19/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTI COSTA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI COSTA FRANCISCO
Empresa: INVERSIONES PRINTVAL SL
Administrador Solidario
- Ivars Argudo Camilo Esteban
- Marti Costa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9485, L 6767, F 163, S 8, H V 149038, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-46
Empresa: FUSTANOVA SL
Administrador Solidario
- Ivars Argudo Camilo Esteban
- Marti Costa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 184, S 8, H A 20127, I/A 5 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-03
Empresa: FUSTANOVA SL
Administrador Solidario
- Ivars Argudo Camilo Esteban
- Marti Costa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 183, S 8, H A 20127, I/A 4 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-03
Información de MARTI COSTA FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTI COSTA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI COSTA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos