MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2024 | |
VIÑA GRAN VIA SL | Liquidador Unico | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arjona Casarello David
- Arrieta Lopez Jaume
- De La Maza Pujol Xavier
- Marti Cervera Vicente Francisco
- Myles Alexander Smith
- Prats Castro Enric
- Rueda Ortega Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 19573, I/A 2038 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-08
Empresa: VIÑA GRAN VIA SL
Liquidador Unico
- Marti Cervera Vicente Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9047, L 6331, F 89, S 8, H V 134330, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
Empresa: VIÑA GRAN VIA SL
Administrador Unico
- Marti Cervera Vicente Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9047, L 6331, F 89, S 8, H V 134330, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
Empresa: VIÑA GRAN VIA SL
Administrador Unico
- Marti Cervera Vicente Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9047, L 6331, F 86, S 8, H V 134330, I/A 1 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-46
Información de MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI CERVERA VICENTE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos