MARTI BROS MARIA MERCE
Informe ejecutivo de MARTI BROS MARIA MERCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI BROS MARIA MERCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA | Administrador Solidario | 05/05/2022 |
VINCULACIONES DE MARTI BROS MARIA MERCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI BROS MARIA MERCE
Empresa: TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 44, S 8, H B 77767, I/A 22 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 44, S 8, H B 77767, I/A 22 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 56, S 8, H B 75776, I/A 31 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-08
Empresa: TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 44, S 8, H B 77767, I/A 21 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 44, S 8, H B 77767, I/A 21 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 56, S 8, H B 75776, I/A 30 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 56, S 8, H B 75776, I/A 30 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-08
Empresa: TRANSPORTS ALT BERGUEDA SA
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 44, S 8, H B 77767, I/A 20 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Administrador Solidario
- Marti Bros Joan
- Marti Bros Maria Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30533 , F 56, S 8, H B 75776, I/A 29 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Información de MARTI BROS MARIA MERCE
Mostramos los datos de MARTI BROS MARIA MERCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI BROS MARIA MERCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos