MARTI BLANCH JOSEP
Informe ejecutivo de MARTI BLANCH JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI BLANCH JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA & ADVERTISING & PUBLICITY ADVISERS SL | Administrador Unico | 10/11/2021 |
VINCULACIONES DE MARTI BLANCH JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI BLANCH JOSEP
Administrador Mancomunado
- Marti Blanch Josep
- Torras Ribot Martiria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45325 , F 162, S 8, H B 484243, I/A 3 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-08
Administrador Unico
- Marti Blanch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35034 , F 59, S 8, H B 258719, I/A 7 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Administrador Mancomunado
- Marti Blanch Josep
- Torras Ribot Martiria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45325 , F 161, S 8, H B 484243, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
Administrador Unico
- Marti Blanch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45325 , F 161, S 8, H B 484243, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
Empresa: INTRACATALONIA SA
Apoderado
- Marti Blanch Josep
Consejero
Presidente
- Marti Blanch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 10, S 8, H B 194344, I/A 46 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Administrador Unico
- Marti Blanch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45325 , F 159, S 8, H B 484243, I/A 1 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: INTRACATALONIA SA
Apoderado
- Marti Blanch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 6, S 8, H B 194344, I/A 38 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-08
Empresa: INTRACATALONIA SA
Consejero
Presidente
- Marti Blanch Josep
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 6, S 8, H B 194344, I/A 37 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Unico
- Marti Blanch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35034 , F 58, S 8, H B 258719, I/A 3 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Información de MARTI BLANCH JOSEP
Mostramos los datos de MARTI BLANCH JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI BLANCH JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos