MARTI BARRAL MARCOS
Informe ejecutivo de MARTI BARRAL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI BARRAL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS DINAMICOS SL | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
ACTIVOS DINAMICOS SL | Socio Unico | 02/02/2023 | |
ARGA BETANZOS SL | Apoderado | 10/06/2022 | |
ARGA BETANZOS SL | Apoderado | 08/01/2021 | |
PANSIMER SL | Apoderado | 20/03/2018 |
VINCULACIONES DE MARTI BARRAL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI BARRAL MARCOS
Empresa: ARGA BETANZOS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Barral Marcos
- Miguelez Gomez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 6, S 8, H C 40053, I/A 9 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-15
Empresa: ACTIVOS DINAMICOS SL
Administrador Unico
- Marti Barral Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 66, S 8, H C 62828, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: ACTIVOS DINAMICOS SL
Socio Único
- Marti Barral Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 66, S 8, H C 62828, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Empresa: ARGA BETANZOS SL
Apoderado
- Marti Barral Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 4, S 8, H C 40053, I/A 8 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-15
Empresa: ARGA BETANZOS SL
Administrador Mancomunado
- Marti Barral Marcos
- Miguelez Gomez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 4, S 8, H C 40053, I/A 7 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-15
Empresa: ARGA BETANZOS SL
Apoderado
- Marti Barral Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 4, S 8, H C 40053, I/A 6 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-15
Empresa: IMPORTACION MARTI FOOD SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Pena Antonio
- Marti Barral Marcos
- Marti Vazquez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 38, S 8, H C 50696, I/A 8 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-15
Empresa: PANSIMER SL
Apoderado
- Marti Barral Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 29, S 8, H C 32698, I/A 14 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-15
Empresa: IMPORTACION MARTI FOOD SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Pena Antonio
- Marti Barral Marcos
- Marti Vazquez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 37, S 8, H C 50696, I/A 7 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-15
Empresa: IMPORTACION MARTI FOOD SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Pena Antonio
- Marti Barral Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 37, S 8, H C 50696, I/A 7 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-15
VER MAS ACTOS
Información de MARTI BARRAL MARCOS
Mostramos los datos de MARTI BARRAL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI BARRAL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos