MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIN INMOBLES GAVA 2016 SL | Administrador Solidario | 25/11/2016 | 20/02/2018 |
ESPORTS QUINZE SA | Administrador Solidario | 22/07/2016 | 28/06/2017 |
INTERSPORT CCS SA | REPR.143 RRM | 26/01/2016 | 22/06/2017 |
INTERSPORT CCS SA | REPR.143 RRM | 20/12/2011 | 26/01/2016 |
VINCULACIONES DE MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT
Empresa: QUIN INMOBLES GAVA 2016 SL
Administrador Solidario
- Comes Mirosa Jordi
- Marti Barau Maria Montserrat
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45654 , F 54, S 8, H B 494750, I/A 2 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-08
Empresa: ESPORTS QUINZE SA
Administrador Solidario
- Comes Mirosa Jordi
- Marti Barau Maria Montserrat
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30257 , F 150, S 8, H B 37810, I/A 18 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
Empresa: INTERSPORT CCS SA
REPR.143 RRM
- Marti Barau Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 101, S 8, H B 418377, I/A 11 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: QUIN INMOBLES GAVA 2016 SL
Administrador Solidario
- Comes Mirosa Jordi
- Marti Barau Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45654 , F 53, S 8, H B 494750, I/A 1 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
Empresa: ESPORTS QUINZE SA
Administrador Solidario
- Comes Mirosa Jordi
- Marti Barau Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30257 , F 149, S 8, H B 37810, I/A 17 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: INTERSPORT CCS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 97, S 8, H B 418377, I/A 8 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
Empresa: INTERSPORT CCS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 97, S 8, H B 418377, I/A 8 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
Empresa: INTERSPORT CCS SA
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 82, S 8, H B 418377, I/A 1 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Información de MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI BARAU MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos