MARTI ASENSI VICENTE
Informe ejecutivo de MARTI ASENSI VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTI ASENSI VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FMA1934 SL | Presidente | 03/09/2015 | |
ASCENSORES LAVHEK SL | Presidente | 03/09/2015 | |
FMA1934 SL | Consejero Delegado | 16/01/2013 | |
FMA1934 SL | Consejero | 16/01/2013 | |
ASCENSORES LAVHEK SL | Consejero Delegado | 16/01/2013 | |
ASCENSORES LAVHEK SL | Consejero | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTI ASENSI VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI ASENSI VICENTE
Empresa: ASCENSORES LAVHEK SL
Presidente
- Marti Asensi Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 66, S 8, H V 151967, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-46
Empresa: ASCENSORES LAVHEK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 66, S 8, H V 151967, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-46
Empresa: FMA1934 SL
Presidente
- Marti Asensi Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 60, S 8, H V 151966, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-46
Empresa: FMA1934 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 60, S 8, H V 151966, I/A 2 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-46
Empresa: ASCENSORES LAVHEK SL
Consejero Delegado
- Marti Asensi Vicente
Consejero
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Maria De Los Desamparados
- Marti Asensi Maria Del Carmen
- Marti Asensi Vicente
Presidente
Secretario
- Marti Asensi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 63, S 8, H V 151967, I/A 1 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-46
Empresa: FMA1934 SL
Consejero Delegado
- Marti Asensi Vicente
Consejero
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Maria De Los Desamparados
- Marti Asensi Maria Del Carmen
- Marti Asensi Vicente
Presidente
Secretario
- Marti Asensi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572, L 6854, F 57, S 8, H V 151966, I/A 1 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-46
Empresa: ASCENSORES LAVHEK SA
Consejero Delegado
- Marti Asensi Vicente
Consejero
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Maria De Los Desamparados
- Marti Asensi Maria Del Carmen
- Marti Asensi Vicente
Presidente
Secretario
- Marti Asensi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4669, L 1979, F 171, S 8, H V 29767, I/A 15 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-46
Empresa: ASCENSORES LAVHEK SA
Consejero Delegado
- Marti Asensi Vicente
Consejero
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Maria De Los Desamparados
- Marti Asensi Maria Del Carmen
- Marti Asensi Vicente
Presidente
Secretario
- Marti Asensi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4669, L 1979, F 171, S 8, H V 29767, I/A 15 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-46
Empresa: TORREBUFILLA SL
Liquidador Solidario
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8847, L 6133, F 189, S 8, H V 127640, I/A 2 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-46
Empresa: TORREBUFILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Maria De Los Desamparados
- Marti Asensi Maria Del Carmen
- Marti Asensi Vicente
Consejero
- Asensi Carrasco Maria
- Marti Asensi Maria De Los Desamparados
- Marti Asensi Maria Del Carmen
- Marti Asensi Vicente
Presidente
Secretario
- Marti Asensi Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8847, L 6133, F 189, S 8, H V 127640, I/A 2 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-46
Información de MARTI ASENSI VICENTE
Mostramos los datos de MARTI ASENSI VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI ASENSI VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos