MARTENS FRANK OMER
Informe ejecutivo de MARTENS FRANK OMER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTENS FRANK OMER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORQUIDEA INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 08/03/2019 | |
NUEVO JESCO SL | Socio Unico | 04/03/2019 | |
NUEVO JESCO SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | |
GLADIOLO NEGOCIOS SL | Administrador Solidario | 21/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARTENS FRANK OMER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTENS FRANK OMER
Empresa: ORQUIDEA INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Driessche Myriam Georges M Van
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139, L 4046, F 179, S 8, H MA118237, I/A 4 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Empresa: ORQUIDEA INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139, L 4046, F 179, S 8, H MA118237, I/A 4 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Empresa: NUEVO JESCO SL
Administrador Unico
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816, L 4723, F 96, S 8, H MA149553, I/A 1 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Empresa: NUEVO JESCO SL
Socio Único
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816, L 4723, F 96, S 8, H MA149553, I/A 1 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Empresa: GLADIOLO NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Driessche Myriam Georges M Van
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5357, L 4264, F 99, S 8, H MA126306, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-29
Empresa: ORQUIDEA INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139, L 4046, F 178, S 8, H MA118237, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-29
Empresa: ORQUIDEA INVESTMENT SL
Socio Único
- Martens Frank Omer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5139, L 4046, F 178, S 8, H MA118237, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-29
Información de MARTENS FRANK OMER
Mostramos los datos de MARTENS FRANK OMER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTENS FRANK OMER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos