MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO
Informe ejecutivo de MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUMA INNOVATION SL | Secretario No Consejero | 21/03/2024 | |
TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL | Secretario No Consejero | 24/07/2017 |
VINCULACIONES DE MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO
Empresa: ZUMA INNOVATION SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Martel Muñoz Cobos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5512 , F 166, S 8, H BI 65585, I/A 6 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-48
Empresa: TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Martel Muñoz Cobos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497 , F 213, S 8, H BI 23069, I/A 33 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-48
Empresa: TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Martel Muñoz Cobos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497 , F 153, S 8, H BI 23069, I/A 27 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
Empresa: TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL
Secretario
- Martel Muñoz Cobos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497 , F 151, S 8, H BI 23069, I/A 23 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-48
Información de MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO
Mostramos los datos de MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTEL MUÑOZ COBOS DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos