MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA
Informe ejecutivo de MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL MILANO SL | Administrador Unico | 13/04/2022 | |
ANTONIO SUAREZ FLEITAS SL | Administrador Unico | 29/12/2021 | |
PROMOCIONES DE VIVIENDAS RAMIREZ Y MARTEL SL | Administrador Unico | 16/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA
Empresa: GESTION INTEGRAL MILANO SL
Administrador Unico
- Martel Martinez Rosario Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 155, S 8, H GC 48943, I/A 4 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-35
Empresa: ANTONIO SUAREZ FLEITAS SL
Administrador Unico
- Martel Martinez Rosario Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1647 , F 14, S 8, H GC 30108, I/A 4 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-35
Empresa: GESTION INTEGRAL MILANO SL
Administrador Unico
- Martel Martinez Rosario Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 154, S 8, H GC 48943, I/A 2 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-35
Empresa: GESTION INTEGRAL MILANO SL
Administrador Unico
- Martel Martinez Rosario Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 154, S 8, H GC 48943, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-35
Empresa: GESTION INTEGRAL MILANO SL
Socio Único
- Martel Martinez Rosario Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 154, S 8, H GC 48943, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-35
Administrador Unico
- Martel Martinez Rosario Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 38, S 8, H GC 35446, I/A 2 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-35
Información de MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA
Mostramos los datos de MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTEL MARTINEZ ROSARIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos