MARTA SANCHO GUTIERREZ
Informe ejecutivo de MARTA SANCHO GUTIERREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTA SANCHO GUTIERREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES F. PALOMO SL | Apoderado | 13/06/2019 | |
SEGOCIVIL SL | Socio Unico | 28/05/2015 | |
SEGOCIVIL SL | Administrador Unico | 28/05/2015 |
VINCULACIONES DE MARTA SANCHO GUTIERREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTA SANCHO GUTIERREZ
Empresa: T SANCHO LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Marta Sancho Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 4, S 8, H SG 3534, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-40
Apoderado
- Marta Sancho Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 202, S 8, H SG 3866, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-40
Empresa: SANCHO MANSO SL
Administrador Unico
- Marta Sancho Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 3, S 8, H SG 3534, I/A 3 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-40
Empresa: PLAZA CAÑADA 14 SL
Administrador Unico
- Marta Sancho Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 132, S 8, H SG 4913, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-40
Empresa: PLAZA CAÑADA 14 SL
Socio Único
- Marta Sancho Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 132, S 8, H SG 4913, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-40
Información de MARTA SANCHO GUTIERREZ
Mostramos los datos de MARTA SANCHO GUTIERREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTA SANCHO GUTIERREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos