MARTA GARCIA MASGRAU
Informe ejecutivo de MARTA GARCIA MASGRAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTA GARCIA MASGRAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL | Socio Unico | 12/12/2014 | 15/01/2016 |
EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL | Administrador Unico | 12/12/2014 | 15/01/2016 |
EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL | Administrador Unico | 22/10/2009 | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTA GARCIA MASGRAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTA GARCIA MASGRAU
Empresa: EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL
Administrador Unico
- Marta Garcia Masgrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 195, S 8, H GI 49074, I/A 7 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-17
Empresa: EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL
Administrador Unico
- Marta Garcia Masgrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 195, S 8, H GI 49074, I/A 5 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-17
Empresa: EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL
Socio Único
- Marta Garcia Masgrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 195, S 8, H GI 49074, I/A 4 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-17
Empresa: EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL
Administrador Unico
- Marta Garcia Masgrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 195, S 8, H GI 49074, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-17
Empresa: EXCLUSIVES D'ESTETICA GIRONA SL
Administrador Unico
- Marta Garcia Masgrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 193, S 8, H GI 49074, I/A 1 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-17
Información de MARTA GARCIA MASGRAU
Mostramos los datos de MARTA GARCIA MASGRAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTA GARCIA MASGRAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos