MARTA BLASI SELMA
Informe ejecutivo de MARTA BLASI SELMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTA BLASI SELMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B-SELL SOLUTIONS 2013 SL | Socio Unico | 15/03/2013 | 26/02/2018 |
B-SELL SOLUTIONS 2013 SL | Administrador Unico | 15/03/2013 | 26/02/2018 |
GESINTER 10 SL | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 20/02/2013 |
VERDRAMER 99 SL | Administrador Solidario | 04/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTA BLASI SELMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTA BLASI SELMA
Empresa: B-SELL SOLUTIONS 2013 SL
Administrador Unico
- Marta Blasi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 131, S 8, H GI 54698, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-17
Empresa: B-SELL SOLUTIONS 2013 SL
Administrador Unico
- Marta Blasi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 131, S 8, H GI 54698, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-17
Empresa: B-SELL SOLUTIONS 2013 SL
Socio Único
- Marta Blasi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 131, S 8, H GI 54698, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-17
Empresa: GESINTER 10 SL
Administrador Solidario
- Jordi Ribera Ballesta
- Marta Blasi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 12, S 8, H GI 50486, I/A 3 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-17
Empresa: GESINTER 10 SL
Administrador Solidario
- Jordi Ribera Ballesta
- Marta Blasi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 6, S 8, H GI 50486, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-17
Empresa: VERDRAMER 99 SL
Administrador Solidario
- Jordi Ribera Ballesta
- Marta Blasi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 86, S 8, H GI 25052, I/A 6 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-17
Información de MARTA BLASI SELMA
Mostramos los datos de MARTA BLASI SELMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTA BLASI SELMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos