MARSHALL ROBIN
Informe ejecutivo de MARSHALL ROBIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARSHALL ROBIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL SUDONG SL | Administrador Solidario | 25/08/2011 | 30/11/2011 |
DREAM SPANISH BIDCO SA | Administrador Solidario | 09/08/2011 | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE MARSHALL ROBIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARSHALL ROBIN
Empresa: GLOBAL SUDONG SL
Administrador Solidario
- Gotz Stefan
- Hammarskjold Philip Ulfsson
- Marshall Robin
- Santiago Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28817 , F 13, S 8, H M 518851, I/A 4 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Empresa: DREAM SPANISH BIDCO SA
Administrador Solidario
- Marshall Robin
- Santiago Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 22, S 8, H M 522723, I/A 5 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: GLOBAL SUDONG SL
Administrador Solidario
- Gotz Stefan
- Hammarskjold Philip Ulfsson
- Marshall Robin
- Santiago Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28817 , F 12, S 8, H M 518851, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Empresa: DREAM SPANISH BIDCO SA
Administrador Solidario
- Marshall Robin
- Santiago Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29027 , F 21, S 8, H M 522723, I/A 2 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Información de MARSHALL ROBIN
Mostramos los datos de MARSHALL ROBIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARSHALL ROBIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos