MARSA LEOZ BELEN
Informe ejecutivo de MARSA LEOZ BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARSA LEOZ BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMALE 3 CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
ARAUSA SOLAR 17 SL | Administrador Unico | 08/10/2018 | |
INMOBILIARIA HERMALE SL | Consejero | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE MARSA LEOZ BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARSA LEOZ BELEN
Empresa: HERMALE 3 CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Marsa Leoz Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43020 , F 11, S 8, H M 760380, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: PETIT GREYCOM SL
Liquidador
- Marsa Leoz Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30625 , F 178, S 8, H M 551183, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: PETIT GREYCOM SL
Administrador Unico
- Marsa Leoz Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30625 , F 178, S 8, H M 551183, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: ARAUSA SOLAR 17 SL
Administrador Unico
- Marsa Leoz Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844 , F 133, S 8, H SE 77559, I/A 2 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-41
Empresa: INMOBILIARIA HERMALE SL
Apoderado Mancomunado
- Marsa Leoz Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 207, S 8, H M 40678, I/A 17 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: INMOBILIARIA HERMALE SL
Apoderado Mancomunado
- Marsa Leoz Belen
- Marsa Leoz Isabel Maria
- Marsa Leoz Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 204, S 8, H M 40678, I/A 15 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Empresa: INMOBILIARIA HERMALE SL
Consejero
- Marsa Cantero Gustavo
- Marsa Leoz Belen
- Marsa Leoz Isabel Maria
- Marsa Leoz Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 203, S 8, H M 40678, I/A 14 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Empresa: PETIT GREYCOM SL
Administrador Unico
- Marsa Leoz Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30625 , F 175, S 8, H M 551183, I/A 1 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Información de MARSA LEOZ BELEN
Mostramos los datos de MARSA LEOZ BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARSA LEOZ BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos