MARSA CANTERO AGUSTIN
Informe ejecutivo de MARSA CANTERO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARSA CANTERO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCTORA INTERURBANA SA | Vicepresidente | 15/04/2013 | |
CONSTRUCTORA INTERURBANA SA | Consejero | 27/07/2012 |
VINCULACIONES DE MARSA CANTERO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARSA CANTERO AGUSTIN
Empresa: BURMACA INMOBILIARIA SL
Consejero
- Marsa Cantero Agustin
Presidente
- Marsa Cantero Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 77, S 8, H M 49322, I/A 5 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: CONSTRUCTORA INTERURBANA SA
Consejero
- Leoz Creus Jose
- Marsa Cantero Agustin
- Marsa Cantero Gustavo
- Marsa Serrats Agustin
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Marsa Cantero Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23668 , F 86, S 8, H M 73590, I/A 50 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: CANTUR 5 INMOBILIARIA SL
Apoderado Mancomunado
- Marsa Cantero Agustin
- Marsa Cantero Fernando
- Marsa Cantero Gustavo
- Marsa Cantero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 32, S 8, H M 529820, I/A 4 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Empresa: CANTUR 5 INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 31, S 8, H M 529820, I/A 3 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Empresa: INGENIERIA INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Leoz Creus Jose
- Marsa Cantero Agustin
- Marsa Cantero Fernando
- Marsa Cantero Gustavo
- Sanchez Carrasco Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 218, S 8, H M 106674, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Empresa: INGENIERIA INDUSTRIAL IBERICA SA
Consejero
- Leoz Creus Jose
- Marsa Cantero Agustin
- Marsa Cantero Fernando
- Marsa Cantero Gustavo
- Sanchez Carrasco Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6554 , F 216, S 8, H M 106674, I/A 11 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: CONSTRUCTORA INTERURBANA SA
Presidente
- Marsa Cantero Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23668 , F 83, S 8, H M 73590, I/A 43 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Empresa: CONSTRUCTORA INTERURBANA SA
Consejero
- Leoz Creus Jose
- Marsa Cantero Agustin
- Marsa Cantero Gustavo
- Marsa Serrats Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23668 , F 83, S 8, H M 73590, I/A 43 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Empresa: CONSTRUCTORA INTERURBANA SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Marsa Cantero Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23668 , F 83, S 8, H M 73590, I/A 43 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Empresa: CONSTRUCTORA INTERURBANA SA
Consejero
- Leoz Creus Jose
- Marsa Cantero Agustin
- Marsa Cantero Gustavo
- Marsa Serrats Agustin
Presidente
- Marsa Cantero Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23668 , F 82, S 8, H M 73590, I/A 41 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
VER MAS ACTOS
Información de MARSA CANTERO AGUSTIN
Mostramos los datos de MARSA CANTERO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARSA CANTERO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos