MARRUBE RODRIGUEZ IVAN
Informe ejecutivo de MARRUBE RODRIGUEZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARRUBE RODRIGUEZ IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENGAL GLOBAL SOLUTIONS & INVESTMENTS SL | Socio Unico | 05/09/2024 | |
GREENGAL GLOBAL SOLUTIONS & INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 05/09/2024 | |
LOGISTICA REYCO SL | Administrador Unico | 14/06/2017 |
VINCULACIONES DE MARRUBE RODRIGUEZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRUBE RODRIGUEZ IVAN
Administrador Unico
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22141, I/A 1 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Socio Único
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 22141, I/A 1 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: LOGISTICA REYCO SL
Administrador Unico
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 138, S 8, H LU 17090, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-27
Empresa: LOGISTICA REYCO SL
Administrador Unico
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 137, S 8, H LU 17090, I/A 3 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-27
Empresa: SARGADELOS MINAS XERAIS SL
Administrador Unico
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 49, S 8, H LU 16867, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-27
Empresa: LOGISTICA REYCO SL
Administrador Unico
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 137, S 8, H LU 17090, I/A 1 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-27
Empresa: SARGADELOS MINAS XERAIS SL
Administrador Unico
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 46, S 8, H LU 16867, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-27
Empresa: SARGADELOS MINAS XERAIS SL
Socio Único
- Marrube Rodriguez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 46, S 8, H LU 16867, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-27
Información de MARRUBE RODRIGUEZ IVAN
Mostramos los datos de MARRUBE RODRIGUEZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRUBE RODRIGUEZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos