MARRODAN TOBALINA PAULA
Informe ejecutivo de MARRODAN TOBALINA PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARRODAN TOBALINA PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERTUR SA | Consejero | 09/08/2011 | 06/08/2021 |
VINCULACIONES DE MARRODAN TOBALINA PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRODAN TOBALINA PAULA
Empresa: CONSERTUR SA
Consejero
- Marrodan Martinez Pedro Manuel
- Marrodan Tobalina Paula
- Tobalina Martinez Maria Isabel Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380 , F 63, S 8, H LO 4622, I/A 11 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-26
Empresa: CONSERTUR SAL
Consejero
- Marrodan Martinez Pedro Manuel
- Marrodan Tobalina Paula
- Tobalina Martinez Maria Isabel Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380 , F 61, S 8, H LO 4622, I/A 9 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-26
Empresa: CONSERTUR SAL
Consejero
- Marrodan Martinez Pedro Manuel
- Marrodan Tobalina Paula
- Tobalina Martinez Maria Isabel Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380 , F 60, S 8, H LO 4622, I/A 8 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-26
Empresa: CONSERTUR SAL
Consejero
- Marrodan Martinez Pedro Manuel
- Marrodan Tobalina Paula
- Tobalina Martinez Maria Isabel Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380 , F 60, S 8, H LO 4622, I/A 6 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-26
Información de MARRODAN TOBALINA PAULA
Mostramos los datos de MARRODAN TOBALINA PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRODAN TOBALINA PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos