MARROCO BAGAN TERESA
Informe ejecutivo de MARROCO BAGAN TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARROCO BAGAN TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTE E HIJAS SL | Administrador Solidario | 06/10/2021 | |
CONFORT 2000 SA | Presidente | 10/04/2013 | 18/04/2016 |
CONFORT 2000 SA | Consejero | 10/04/2013 | 18/04/2016 |
VITAL FITNESS SL | Administrador Solidario | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE MARROCO BAGAN TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARROCO BAGAN TERESA
Empresa: SANTE E HIJAS SL
Administrador Solidario
- Armero Marroco Maria Paz
- Marroco Bagan Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6499, L 3804, F 114, S 8, H V 69153, I/A 6 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-46
Empresa: CONFORT 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Armero Marroco Maria Paz
- Ferrer Garcia Salvadora
- Marroco Bagan Teresa
Presidente
- Marroco Bagan Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412, L 725, F 72, S 8, H V 10099, I/A 15 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-46
Empresa: CONFORT 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Armero Marroco Maria Paz
- Ferrer Garcia Salvadora
- Marroco Bagan Teresa
Presidente
- Marroco Bagan Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412, L 725, F 72, S 8, H V 10099, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Empresa: CONFORT 2000 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Armero Marroco Maria Paz
- Ferrer Garcia Salvadora
- Marroco Bagan Teresa
Presidente
- Marroco Bagan Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412, L 725, F 72, S 8, H V 10099, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Empresa: VITAL FITNESS SL
Administrador Solidario
- Armero Marroco Monica
- Marroco Bagan Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118, L 3424, F 135, S 8, H V 61182, I/A 4 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-46
Información de MARROCO BAGAN TERESA
Mostramos los datos de MARROCO BAGAN TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARROCO BAGAN TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos