MARRERO SANTANA FELIX MARCELO
Informe ejecutivo de MARRERO SANTANA FELIX MARCELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARRERO SANTANA FELIX MARCELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIRCHE SL | Apoderado Solidario | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARRERO SANTANA FELIX MARCELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRERO SANTANA FELIX MARCELO
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS MARRERO SL
COM.LIQ
- Marrero Santana Eduvigis Maria Soledad
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
- Marrero Santana Felix Marcelo
VicPres.Com.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 15, S 8, H GC 5111, I/A 17 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-35
Empresa: KIRCHE SL
COM.LIQ
- Marrero Santana Eduvigis Maria Soledad
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Pres.Com.Liq
- Marrero Santana Felix Marcelo
Secr.Com.Liq
VicPres.Com.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 103, S 8, H GC 11914, I/A 13 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-35
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS MARRERO SL
COM.LIQ
- Marrero Santana Eduvigis Maria Soledad
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
- Marrero Santana Felix Marcelo
VicPres.Com.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 15, S 8, H GC 5111, I/A 16 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS MARRERO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marrero Santana Eduvigis
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Presidente
Secretario
- Marrero Santana Felix Marcelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 15, S 8, H GC 5111, I/A 16 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-35
Empresa: KIRCHE SL
COM.LIQ
- Marrero Santana Eduvigis Maria Soledad
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Pres.Com.Liq
- Marrero Santana Felix Marcelo
Secr.Com.Liq
VicPres.Com.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 103, S 8, H GC 11914, I/A 12 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-35
Empresa: KIRCHE SL
Consejero Delegado
- Marrero Santana Felix Marcelo
Consejero
- Marrero Santana Eduvigis Maria Soledad
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Presidente
- Marrero Santana Felix Marcelo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 103, S 8, H GC 11914, I/A 12 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-35
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS MARRERO SL
Apoderado Solidario
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Consejero Delegado
Consejero
- Marrero Santana Eduvigis
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Presidente
Secretario
- Marrero Santana Felix Marcelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 15, S 8, H GC 5111, I/A 15 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-35
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS MARRERO SL
Consejero
- Marrero Santana Eduvigis
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Presidente
Secretario
- Marrero Santana Felix Marcelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 15, S 8, H GC 5111, I/A 15 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-35
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS MARRERO SL
Consejero
- Marrero Santana Eduvigis
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Presidente
Secretario
- Marrero Santana Felix Marcelo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 14, S 8, H GC 5111, I/A 14 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-35
Empresa: KIRCHE SL
Apoderado Solidario
- Marrero Santana Felix Marcelo
- Marrero Santana Martin Felipe
Consejero Delegado
- Marrero Santana Felix Marcelo
Consejero
Presidente
- Marrero Santana Felix Marcelo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 102, S 8, H GC 11914, I/A 11 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Información de MARRERO SANTANA FELIX MARCELO
Mostramos los datos de MARRERO SANTANA FELIX MARCELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRERO SANTANA FELIX MARCELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos