MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PECSA PLANTAS EOLICAS CANARIAS SA | Administrador Unico | 30/03/2015 | 10/06/2021 |
PECSA PLANTAS EOLICAS CANARIAS SA | Apoderado | 30/03/2015 | |
AEROGENERADORES CANARIOS SA | Presidente | 07/05/2013 | 30/06/2014 |
AEROGENERADORES CANARIOS SA | Consejero Delegado | 07/05/2013 | 30/06/2014 |
AEROGENERADORES CANARIOS SA | Consejero | 07/05/2013 | 30/06/2014 |
VINCULACIONES DE MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL
Empresa: PECSA PLANTAS EOLICAS CANARIAS SA
Administrador Unico
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 146, S 8, H GC 15221, I/A 6 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-35
Empresa: PECSA PLANTAS EOLICAS CANARIAS SA
Administrador Unico
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 147, S 8, H GC 15221, I/A 6 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-35
Empresa: PECSA PLANTAS EOLICAS CANARIAS SA
Apoderado
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 147, S 8, H GC 15221, I/A 9 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-35
Empresa: AEROGENERADORES CANARIOS SA
Consejero Delegado
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Consejero
- Hoeybye Thomsen Else
- Marrero Hoeybye Else Maria
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Presidente
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 96, S 8, H GC 19267, I/A 14 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-35
Empresa: AEROGENERADORES CANARIOS SA
Consejero Delegado
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Consejero
- Hoeybye Thomsen Else
- Marrero Hoeybye Else Maria
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Presidente
- Marrero O'shanahan Pedro Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 94, S 8, H GC 19267, I/A 11 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-35
Información de MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRERO O'SHANAHAN PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos