MARRERO MARRERO DEMETRIO
Informe ejecutivo de MARRERO MARRERO DEMETRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARRERO MARRERO DEMETRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADELMAR CANARIAS SL | Administrador Unico | 26/04/2024 | |
ANDELMAR 2.000 SA | Administrador Unico | 25/04/2024 | |
ANDELMAR 2.000 SA | Apoderado | 15/04/2015 | |
ANDELMAR 2.000 SA | Apoderado | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE MARRERO MARRERO DEMETRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRERO MARRERO DEMETRIO
Empresa: RADELMAR CANARIAS SL
Administrador Unico
- Marrero Marrero Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 158, S 8, H GC 20581, I/A 7 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-35
Empresa: ANDELMAR 2.000 SA
Administrador Unico
- Marrero Marrero Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 213, S 8, H GC 16013, I/A 12 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-35
Empresa: ANDELMAR 2.000 SA
Apoderado
- Marrero Marrero Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 145, S 8, H GC 16013, I/A 8 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-35
Empresa: ANDELMAR 2.000 SA
Apoderado
- Marrero Marrero Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 145, S 8, H GC 16013, I/A 7 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-35
Información de MARRERO MARRERO DEMETRIO
Mostramos los datos de MARRERO MARRERO DEMETRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRERO MARRERO DEMETRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos