MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE MARRERO CASTRO SA | Administrador Solidario | 11/08/2010 |
VINCULACIONES DE MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO
Empresa: JOSE MARRERO CASTRO SA
Administrador Solidario
- Marrero Delgado Fernando Ireneo
- Marrero Delgado Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 127, S 8, H TF 6620, I/A 10 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-38
Empresa: JOSE MARRERO CASTRO SA
Administrador Solidario
- Marrero Delgado Fernando Ireneo
- Marrero Delgado Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 126, S 8, H TF 6620, I/A 9 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-38
Empresa: AÑAVINTRANS SL
Administrador Solidario
- Marrero Delgado Fernando Ireneo
- Marrero Delgado Jose Francisco
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 28, S 8, H TF 20634, I/A 2 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Empresa: JOSE MARRERO CASTRO SA
Administrador Solidario
- Marrero Delgado Fernando Ireneo
- Marrero Delgado Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 125, S 8, H TF 6620, I/A 7 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
Información de MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRERO DELGADO JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos