MARRERO CARMONA CICERON TULIO
Informe ejecutivo de MARRERO CARMONA CICERON TULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARRERO CARMONA CICERON TULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILLENIUM SPA GESTION Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 11/11/2021 | |
PLENITUD SPA & WELLNESS SL | Administrador Solidario | 06/08/2018 | |
FANTASY DREAM GESTION Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 29/07/2015 | |
BODY CARE GESTION Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 03/10/2013 | |
BODY CARE GESTION Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARRERO CARMONA CICERON TULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRERO CARMONA CICERON TULIO
Empresa: MILLENIUM SPA GESTION Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2277 , F 198, S 8, H GC 58875, I/A 1 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-35
Empresa: ELITE ROMA 2000 SL
Administrador Solidario
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
- Rozas Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 28, S 8, H GC 54863, I/A 2 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-35
Empresa: ELITE ROMA 2000 SL
Administrador Solidario
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
- Rozas Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 26, S 8, H GC 54863, I/A 1 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-35
Empresa: PLENITUD SPA & WELLNESS SL
Administrador Solidario
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
- Rozas Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 168, S 8, H GC 50661, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-35
Empresa: PLENITUD SPA & WELLNESS SL
Administrador Unico
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 168, S 8, H GC 50661, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-35
Empresa: PLENITUD SPA & WELLNESS SL
Administrador Unico
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 166, S 8, H GC 50661, I/A 1 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Empresa: FANTASY DREAM GESTION Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
- Rozas Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 138, S 8, H GC 49953, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-35
Empresa: BODY CARE GESTION Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 196, S 8, H GC 47442, I/A 1 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-35
Empresa: BODY CARE GESTION Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Marrero Carmona Ciceron Tulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 196, S 8, H GC 47442, I/A 1 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-35
Información de MARRERO CARMONA CICERON TULIO
Mostramos los datos de MARRERO CARMONA CICERON TULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRERO CARMONA CICERON TULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos