MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAGOLD SERVICIOS DE CONSULTORIA SA | Administrador Unico | 05/08/2009 |
VINCULACIONES DE MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO
Empresa: ARAGOLD SERVICIOS DE CONSULTORIA SA
Administrador Unico
- Marraco De Los Arcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15440 , F 134, S 8, H M 259349, I/A 5 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: ARAGOLD SERVICIOS DE CONSULTORIA SA
Administrador Unico
- Marraco De Los Arcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15440 , F 134, S 8, H M 259349, I/A 4 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: ARAGOLD SERVICIOS DE CONSULTORIA SA
Administrador Unico
- Marraco De Los Arcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15440 , F 134, S 8, H M 259349, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: ARAGOLD SERVICIOS DE CONSULTORIA SA
Administrador Unico
- Marraco De Los Arcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15440 , F 133, S 8, H M 259349, I/A 2 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-28
Información de MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARRACO DE LOS ARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos