MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL
Informe ejecutivo de MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS Y PUERTAS MARKINA SL | Administrador Solidario | 11/02/2009 | 10/04/2017 |
PUERTAS Y FABRICADOS NERVION SL | Administrador Solidario | 12/02/2009 | 29/09/2016 |
VINCULACIONES DE MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL
Empresa: MADERAS Y PUERTAS MARKINA SL
Administrador Solidario
- Marquina Acordagoitia Carlos Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185, L 1, F 119, S 8, H BI 2298, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-48
Empresa: PUERTAS Y FABRICADOS NERVION SL
Administrador Solidario
- Marquina Acordagoitia Carlos Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 190, S 8, H BI 24334, I/A 7 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-48
Empresa: PUERTAS Y FABRICADOS NERVION SL
Administrador Solidario
- Cuevas Barrio Juan Carlos
- Marquina Acordagoitia Carlos Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 190, S 8, H BI 24334, I/A 6 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-48
Empresa: MADERAS Y PUERTAS MARKINA SL
Administrador Solidario
- Cuevas Barrio Juan Carlos
- Marquina Acordagoitia Carlos Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185, L 1, F 119, S 8, H BI 2298, I/A 5 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-48
Información de MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL
Mostramos los datos de MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUINA ACORDAGOITIA CARLOS GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos