MARQUEZ VILES PEDRO
Informe ejecutivo de MARQUEZ VILES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE MARQUEZ VILES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ VILES PEDRO
Empresa: ARIDOS CASABLANCA SL
Administrador Solidario
- Marques Viles Agustin
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 41, S 8, H BA 16414, I/A 11 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-06
Empresa: CAMPOMAIOR DE ARIDOS SL
Administrador Unico
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 118, S 8, H BA 26243, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-06
Empresa: CALES Y PIEDRAS EXTREMEÑAS SA
Administrador Unico
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 84, S 8, H BA 1584, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-06
Empresa: CAMPOMAIOR DE ARIDOS SL
Administrador Unico
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 116, S 8, H BA 26243, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-06
Empresa: CHARCOFRIO SL
Administrador Unico
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 19, S 8, H BA 9629, I/A 11 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-06
Empresa: CHARCOFRIO SL
Administrador Solidario
- Marquez Viles Agustin
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 19, S 8, H BA 9629, I/A 9 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-06
Empresa: CALES Y PIEDRAS EXTREMEÑAS SA
Administrador Unico
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 84, S 8, H BA 1584, I/A 12 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-06
Empresa: CALES Y PIEDRAS EXTREMEÑAS SA
Administrador Solidario
- Marquez Viles Agustin
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 84, S 8, H BA 1584, I/A 12 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-06
Empresa: HORMIGONES LOS ROSTROS SL
Administrador Solidario
- Marquez Viles Agustin
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 123, S 8, H BA 14616, I/A 4 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-06
Empresa: CHARCOFRIO SL
Administrador Solidario
- Marquez Viles Agustin
- Marquez Viles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181, L 181, F 19, S 8, H BA 9629, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-06
VER MAS ACTOS
Información de MARQUEZ VILES PEDRO
Mostramos los datos de MARQUEZ VILES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ VILES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos