MARQUEZ PORRAL FERNANDO
Informe ejecutivo de MARQUEZ PORRAL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARQUEZ PORRAL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUINVEST SRL | Administrador Mancomunado | 06/03/2024 | |
FERBORANA SL | Apoderado | 16/02/2021 | |
MAYORISTA DE PRODUCTOS SANITARIOS ONLINE SL | Representante | 27/12/2016 | |
MAYORISTA DE PRODUCTOS SANITARIOS ONLINE SL | Apoderado | 27/12/2016 | |
HEALTHCOMMUNITY SL | Consejero | 29/06/2012 | |
SPOTTYDEAL SL | Administrador Solidario | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ PORRAL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ PORRAL FERNANDO
Empresa: SALUPRO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 111, S 8, H M 625202, I/A 7 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: SALUPRO SPAIN SL
Consejero
- Calderon Prats Ignacio
- Castellano Benlloch Gonzalo
- KANOAR VENTURES SGEIC SA
- Marquez Porral Fernando
- Sanchez Gonzalez Miguel
Presidente
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 111, S 8, H M 625202, I/A 7 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: EQUINVEST SRL
Administrador Mancomunado
- Castellano Benlloch Gonzalo
- Marquez Porral Fernando
- Poveda Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32924 , F 115, S 8, H M 24640, I/A 10 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: PROXYFARMA SL
Liquidador
Representante
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35388 , F 115, S 8, H M 636152, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: PROXYFARMA SL
Administrador Unico
Representante
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35388 , F 115, S 8, H M 636152, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: FERBORANA SL
Apoderado
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 31, S 8, H M 111855, I/A 8 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: PROXYFARMA SL
Apoderado
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35388 , F 112, S 8, H M 636152, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: PROXYFARMA SL
Administrador Unico
Representante
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35388 , F 108, S 8, H M 636152, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Apoderado
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35395 , F 64, S 8, H M 636293, I/A 2 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Administrador Unico
Representante
- Marquez Porral Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35395 , F 60, S 8, H M 636293, I/A 1 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
VER MAS ACTOS
Información de MARQUEZ PORRAL FERNANDO
Mostramos los datos de MARQUEZ PORRAL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ PORRAL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos