MARQUEZ PORRAL BORJA
Informe ejecutivo de MARQUEZ PORRAL BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARQUEZ PORRAL BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA NATALIA SA | Administrador Unico | 20/04/2022 | |
FERBORANA SL | Administrador Unico | 16/02/2021 | |
HEALTHCORE SL | Administrador Unico | 16/12/2013 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ PORRAL BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ PORRAL BORJA
Empresa: SANTA NATALIA SA
Administrador Unico
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17783 , F 58, S 8, H M 55126, I/A 26 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: WORKING GROUP LISTS SL
Administrador Unico
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38425 , F 29, S 8, H M 683568, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: FERBORANA SL
Administrador Unico
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869 , F 31, S 8, H M 111855, I/A 7 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: WORKING GROUP LISTS SL
Administrador Unico
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38425 , F 27, S 8, H M 683568, I/A 1 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Empresa: CORE ALTERNATIVE ASSETS SL
Consejero
- Marquez Porral Borja
- Morenes Escauriaza Ramon
Secretario
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29019 , F 203, S 8, H M 522565, I/A 6 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Empresa: HEALTHCORE SL
Administrador Unico
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 21, S 8, H M 570962, I/A 1 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: HEALTHCORE SL
Socio Único
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 21, S 8, H M 570962, I/A 1 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: CORE ALTERNATIVE ASSETS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Chicheri Morales Joaquin
- Marquez Porral Borja
- Morenes Escauriaza Ramon
Presidente
Secretario
- Marquez Porral Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29019 , F 201, S 8, H M 522565, I/A 5 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Información de MARQUEZ PORRAL BORJA
Mostramos los datos de MARQUEZ PORRAL BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ PORRAL BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos