MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE EXPORTACION DE LIBROS ESPAÑOLES SA | Consejero | 14/06/2011 | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL
Consejero
- Marquez Perez Juan Miguel
- Nuñez Gonzalez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36615 , F 172, S 8, H M 70517, I/A 101 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Consejero
- Herrero Arbizu Ramon
- Marquez Perez Juan Miguel
- Treviño Marcano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27655 , F 157, S 8, H M 70517, I/A 95 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Muñoz Monica
- Herrero Arbizu Ramon
- Marquez Perez Juan Miguel
- Treviño Marcano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27655 , F 154, S 8, H M 70517, I/A 86 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Consejero
- Gandarillas Rodriguez Carmen
- Marquez Perez Juan Miguel
- Sacristan Santos Teodoro
- Treviño Marcano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27655 , F 150, S 8, H M 70517, I/A 77 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Información de MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ PEREZ JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos