MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO
Informe ejecutivo de MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTECLEANSED SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
CEJAS OPEN SKY SL | Administrador Solidario | 14/05/2021 | |
BARBER SKY SL | Socio Unico | 12/05/2021 | |
BARBER SKY SL | Administrador Unico | 12/05/2021 | |
MALVON TORREJON SL | Socio Unico | 11/05/2021 | |
MALVON TORREJON SL | Administrador Unico | 11/05/2021 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO
Empresa: MONTECLEANSED SL
Administrador Unico
- Marquez Olivero Ruben Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37824 , F 62, S 8, H M 673731, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: CEJAS OPEN SKY SL
Administrador Solidario
- Marquez Olivero Ruben Gregorio
- Perez De Pis Analy Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40509 , F 181, S 8, H M 719146, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: BARBER SKY SL
Administrador Unico
- Marquez Olivero Ruben Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41893 , F 75, S 8, H M 741909, I/A 1 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: BARBER SKY SL
Socio Único
- Marquez Olivero Ruben Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41893 , F 75, S 8, H M 741909, I/A 1 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: MALVON TORREJON SL
Administrador Unico
- Marquez Olivero Ruben Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41923 , F 20, S 8, H M 742367, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: MALVON TORREJON SL
Socio Único
- Marquez Olivero Ruben Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41923 , F 20, S 8, H M 742367, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Información de MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO
Mostramos los datos de MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ OLIVERO RUBEN GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos