MARQUEZ MARTINEZ SARA
Informe ejecutivo de MARQUEZ MARTINEZ SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARQUEZ MARTINEZ SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOMEN TIME SL | Administrador Solidario | 05/11/2018 | |
LASHES & GO PESTAÑAS SL | Administrador Solidario | 20/03/2018 | |
ALIBI FRANCHISING SL | Administrador Solidario | 14/12/2017 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ MARTINEZ SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ MARTINEZ SARA
Empresa: UNA DE LAS NUESTRAS SL
Liquidador Solidario
- Bugallo Sanchez David
- Bugallo Sanchez Ivan
- Lahesa Llorente Alba
- Marquez Martinez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34683 , F 3, S 8, H M 623853, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: UNA DE LAS NUESTRAS SL
Administrador Solidario
- Bugallo Sanchez David
- Bugallo Sanchez Ivan
- Lahesa Llorente Alba
- Marquez Martinez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34683 , F 3, S 8, H M 623853, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-28
Empresa: UNA DE LAS NUESTRAS SL
Administrador Solidario
- Marquez Martinez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34683 , F 3, S 8, H M 623853, I/A 3 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: WOMEN TIME SL
Administrador Solidario
- Bugallo Sanchez David
- Bugallo Sanchez Ivan
- Lahesa Llorente Alba
- Marquez Martinez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38310 , F 93, S 8, H M 681643, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: LASHES & GO PESTAÑAS SL
Administrador Solidario
- Bugallo Sanchez David
- Bugallo Sanchez Ivan
- Lahesa Llorente Alba
- Marquez Martinez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32533 , F 92, S 8, H M 585572, I/A 3 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: ALIBI FRANCHISING SL
Administrador Solidario
- Bugallo Sanchez David
- Bugallo Sanchez Ivan
- Lahesa Llorente Alba
- Marquez Martinez Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35618 , F 193, S 8, H M 640184, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Información de MARQUEZ MARTINEZ SARA
Mostramos los datos de MARQUEZ MARTINEZ SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ MARTINEZ SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos