MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANFRAMA INGENIERIA SL | Socio Unico | 13/12/2023 | |
INTEGRAL DE INMUEBLES ANDALUCES SL | Apoderado Solidario | 03/10/2022 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA SEÑORITA SL | Apoderado Solidario | 03/10/2022 | |
CARMOCON SA | Apoderado Solidario | 16/10/2019 | |
GRUPO FAMILIAR MARQUEZ & MARTIN SL | Apoderado | 26/06/2018 | |
CARMOCON SA | Apoderado Mancomunado | 05/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO
Empresa: ANFRAMA INGENIERIA SL
Socio Único
- Marquez Martin Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7515 , F 121, S 8, H SE141985, I/A 1 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Apoderado Solidario
- Marquez Eslava Sonia
- Marquez Martin Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6823 , F 125, S 8, H SE125007, I/A 4 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-41
Empresa: INTEGRAL DE INMUEBLES ANDALUCES SL
Apoderado Solidario
- Marquez Eslava Sonia
- Marquez Martin Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6823 , F 109, S 8, H SE125003, I/A 4 (03/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-41
Empresa: CARMOCON SA
Apoderado Solidario
- Marquez Martin Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 217, S 8, H SE 9714, I/A 26 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-41
Empresa: CARMOCON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castejon Hernandez Elias
- Marquez Eslava Francisco Javier
- Marquez Eslava Sonia
- Marquez Martin Antonio Francisco
- Marquez Martin Daniel
- Marquez Rios Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 217, S 8, H SE 9714, I/A 25 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-41
Empresa: GRUPO FAMILIAR MARQUEZ & MARTIN SL
Apoderado
- Marquez Martin Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6559 , F 94, S 8, H SE117993, I/A 2 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-41
Empresa: CARMOCON SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 46, S 8, H SE 9714, I/A 18 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-25-41
Empresa: CARMOCON SA
Apoderado Mancomunado
- Marquez Eslava Antonio
- Marquez Eslava Sonia
- Marquez Martin Antonio Francisco
- Marquez Martin Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 44, S 8, H SE 9714, I/A 14 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Información de MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO
Mostramos los datos de MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUEZ MARTIN ANTONIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos